Mgr. ANNA RYVOLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2023 |
Adresa: |
16200, 22280600, Praha, Veleslavín, Na okraji, 100, 64, Na okraji 100/64, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ANDREA HÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2018 |
Adresa: |
25246, 42256046, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Vltavská, 732 |
|
Ing. ANDREA HÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2018 |
Adresa: |
25246, 42256046, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Vltavská, 732, Vltavská 732, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Mgr. ANNA RYVOLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2017 |
Adresa: |
16900, 22263683, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na Petynce, 717, 46 |
|
Mgr. Ing. STANISLAV HÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
25246, 42256046, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Vltavská, 732 |
|
Mgr. Ing. STANISLAV HÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
25246, 42256046, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Vltavská, 732, Vltavská 732, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Mgr. ANNA RYVOLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2023
|
jednatel |
29.09.2017 |
Adresa: |
16900, 22263683, Praha, Střešovice, Na Petynce, 717, 46, Na Petynce 717/46, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. ANNA RYVOLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2017
|
jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
16000, 22205764, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1744, 20 |
|
Mgr. ANNA RYVOLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2017
|
jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
16000, 22205764, Praha, Dejvice, Zelená, 1744, 20, Zelená 1744/20, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Ing. STANISLAV HÁŠA
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22018280, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3 |
|
Mgr. ANNA AUDRLICKÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
16000, 22205764, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1744, 20 |
|
MUDr. MIROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2018
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
25101, 12717410, Říčany, Říčany, Rýdlova, 52, 13 |
|
Mgr. Ing. STANISLAV HÁŠA
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22018280, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3, Tůmova 56/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. ANNA AUDRLICKÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
16000, 22205764, Praha, Dejvice, Zelená, 1744, 20, Zelená 1744/20, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. MIROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2018
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
25101, 12717410, Praha-východ, Říčany, Říčany, Rýdlova, 52, 13, Rýdlova 52/13, 25101 Říčany |
|