MILOŠ BUCSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
MILOŠ BUCSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
FILIP MACKO
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
14100, 21997250, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Struhařovská, 2941, 4 |
|
FILIP MACKO
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
14100, 21997250, Praha, Záběhlice, Struhařovská, 2941, 4, Struhařovská 2941/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
FILIP MACKO
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
14800, 21845042, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Petýrkova, 1946, 10 |
|
Filip Macko
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
14800, 21845042, Praha, Chodov, Petýrkova, 1946, 10, Petýrkova 1946/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL KUVIK
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
35601, 20801505, Sokolov, Sokolov, Atletická, 2002 |
|
PAVEL KUVIK
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
03.04.2014 |
Adresa: |
35601, 20801505, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Atletická, 2002, Atletická 2002, 35601 Sokolov |
|