Mgr. DAGMAR ANGELOVA NĚMEČKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně |
21.01.2022 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Mgr. DAGMAR ANGELOVA NĚMEČKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně |
21.01.2022 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JANA TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
členka |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Ing. DAVID PURGER
|
Aktivní
|
místopředseda |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Ing. JANA TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
členka |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DAVID PURGER
|
Aktivní
|
místopředseda |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. DAGMAR NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
předsedkyně |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Mgr. DAGMAR NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
předsedkyně |
20.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DAVID PURGER
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
místopředseda |
01.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Ing. DAVID PURGER
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
místopředseda |
01.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
MIROSLAV BEŠČEC
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
místopředseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Mgr. DAGMAR NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
předsedkyně |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
Ing. JANA TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
členka |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
MIROSLAV BEŠČEC
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
místopředseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JANA TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
členka |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. DAGMAR NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
předsedkyně |
30.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
MIROSLAV BEŠČEC
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
JANA KOVAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
místopředseda |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
ALENA JAHNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
člen |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14 |
|
MIROSLAV BEŠČEC
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JANA KOVAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
místopředseda |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
ALENA JAHNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
člen |
04.04.2014 |
Adresa: |
12000, 21730229, Praha, Nové Město, Lípová, 474, 14, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|