JÁN ĎURDÍK
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
03802, Turčianske Jaseno, Horné Jaseno 60 |
|
JÁN ĎURDÍK
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
Turčianske Jaseno, Horné Jaseno 60, 03802, Horné Jaseno 60, 03802 Turčianske Jaseno, Slovensko |
|
Bc. SILVIE KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
66467, 71175318, Syrovice, Syrovice, 512 |
|
Bc. SILVIE KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
66467, 71175318, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 512, č.p. 512, 66467 Syrovice |
|
JANA ŠKRDLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19196911, Brno-město, Brno, Černá Pole, Milady Horákové, 1920, 1a |
|
JANA ŠKRDLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19196911, Brno-město, Brno, Černá Pole, Milady Horákové, 1920, 1a, Milady Horákové 1920/1a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
JANA ŠKRDLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
08.04.2014 |
Adresa: |
63600, 19638973, Brno, Židenice, Škroupova, 1976, 44 |
|
JANA ŠKRDLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
08.04.2014 |
Adresa: |
63600, 19638973, Brno-město, Brno, Židenice, Škroupova, 1976, 44, Škroupova 1976/44, Židenice, 63600 Brno |
|