JIŘÍ MORSTEIN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
25001, 28282698, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, U Rokle, 2287 |
|
JIŘÍ MORSTEIN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
25001, 28282698, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, U Rokle, 2287, U Rokle 2287, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
VLADIMÍR TRHLÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
28924, 27210910, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 3101 |
|
VLADIMÍR TRHLÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
28924, 27210910, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 3101, Školská 3101, 28924 Milovice |
|
JIŘÍ MORSTEIN
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
jednatel |
22.04.2014 |
Adresa: |
14200, 21852421, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Olbramovická, 708, 16 |
|
VLADIMÍR TRHLÍK
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
22.04.2014 |
Adresa: |
17000, 22307648, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1149, 32 |
|
JIŘÍ MORSTEIN
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
jednatel |
22.04.2014 |
Adresa: |
14200, 21852421, Praha, Kamýk, Olbramovická, 708, 16, Olbramovická 708/16, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VLADIMÍR TRHLÍK
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
22.04.2014 |
Adresa: |
17000, 22307648, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1149, 32, Na Maninách 1149/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|