Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | PESMENPOL s.r.o. |
ICO: | 02926008 |
Registrovaná adresa: | 73961, 12524891, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 738, Oldřichovice 738, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 23.04.2014 |
Předmět podnikání: |
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - Výroba strojů a zařízení, - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Poskytování technických služeb, - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,- Výroba strojů a zařízení,- Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků,- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,- Zprostředkování obchodu a služeb,- Velkoobchod a maloobchod,- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,- Poskytování technických služeb,- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktivní | 28.10.2022 | |
|
|||
PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktivní | 28.10.2022 | |
|
|||
PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktivní | 23.04.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JOZEF VIŠŇOVSKÝ | Aktivní | Jednatel | 28.10.2022 |
|
|||
Ing. JOZEF VIŠŇOVSKÝ | Aktivní | Jednatel | 28.10.2022 |
|
|||
PIOTR KRZYSZTOF NIEPSUJ | Aktivní | jednatel | 20.07.2022 |
|
|||
PIOTR KRZYSZTOF NIEPSUJ | Aktivní | jednatel | 20.07.2022 |
|
|||
JIŘÍ KLIMSZA | Neaktivní od 20.07.2022 | jednatel | 28.01.2017 |
|
|||
JIŘÍ KLIMSZA | Neaktivní od 20.07.2022 | jednatel | 28.01.2017 |
|
|||
EWELINA MARIA NIEPSUJ | Neaktivní od 30.06.2015 | jednatel | 23.04.2014 |
|
|||
JIŘÍ KLIMSZA | Neaktivní od 28.01.2017 | jednatel | 23.04.2014 |
|
|||
EWELINA MARIA NIEPSUJ | Neaktivní od 30.06.2015 | jednatel | 23.04.2014 |
|
|||
Jiří Klimsza | Neaktivní od 28.01.2017 | jednatel | 23.04.2014 |
|
Registrační číslo PESMENPOL s.r.o. je 02926008.
Registrační adresa PESMENPOL s.r.o. je 73961, 12524891, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 738, Oldřichovice 738, 73961 Třinec.
PESMENPOL s.r.o. byla založena 23.04.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.