BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
25203, 25642260, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 208 |
|
ZUZANA ŽÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
25203, 25642260, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 208 |
|
BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
25203, 25642260, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 208, Příčná 208, 25203 Řitka |
|
ZUZANA ŽÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
25203, 25642260, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 208, Příčná 208, 25203 Řitka |
|
ZUZANA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Jednatel |
11.04.2018 |
Adresa: |
37344, 26816954, České Budějovice, Zliv, Zliv |
|
ZUZANA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Jednatel |
11.04.2018 |
Adresa: |
37344, 26816954, České Budějovice, Zliv, Zliv, č.ev. 12, 37344 Zliv |
|
Ing. VÁCLAV SOBOLÍK
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
jednatel |
09.06.2017 |
Adresa: |
39811, 5480671, Písek, Protivín, Protivín, Ve Školce, 776 |
|
Ing. VÁCLAV SOBOLÍK
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
jednatel |
09.06.2017 |
Adresa: |
39811, 5480671, Písek, Protivín, Protivín, Ve Školce, 776, Ve Školce 776, 39811 Protivín |
|
BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
37344, 26816954, České Budějovice, Zliv, Zliv |
|
BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
37344, 26816954, České Budějovice, Zliv, Zliv, č.ev. 12, 37344 Zliv |
|
BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
37005, 25139452, České Budějovice, České Budějovice 2, Ant. Barcala, 1470, 61 |
|
BARBORA ŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
37005, 25139452, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ant. Barcala, 1470, 61, Ant. Barcala 1470/61, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|