Ing. JANA TESAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
16.12.2021 |
Adresa: |
19016, 26153483, Hlavní město Praha, Praha, Koloděje, Jana Jindřicha, 298, 1 |
|
Ing. JANA TESAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
16.12.2021 |
Adresa: |
19016, 26153483, Praha, Koloděje, Jana Jindřicha, 298, 1, Jana Jindřicha 298/1, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
Ing. OTTO HOFFMANN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Mgr. PAVLA KOUKALOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
19800, 27492893, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Nepelova, 950, 4 |
|
Ing. MIROSLAV SEDLECKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Mgr. JANA VÁŽNÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Ing. OTTO HOFFMANN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. MIROSLAV SEDLECKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Mgr. JANA VÁŽNÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JANA TESAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
místopředseda představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Ing. JANA TESAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
místopředseda představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Mgr. PAVLA KOUKALOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2023
|
člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
19800, 27492893, Praha, Hloubětín, Nepelova, 950, 4, Nepelova 950/4, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
NATÁLIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
|
17.11.2016 |
Adresa: |
14300, 21931224, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Točenská, 1407, 2 |
|
NATÁLIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
|
17.11.2016 |
Adresa: |
14300, 21931224, Praha, Modřany, Točenská, 1407, 2, Točenská 1407/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
DANA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
|
07.05.2015 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
DANA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
|
07.05.2015 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
DANA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha 2, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
NATÁLIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Ing. OTTO HOFFMANN
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
předseda představenstva |
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
MARIE PITROVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
místopředseda představenstva |
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
KAREL UNGR
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
DANA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
NATÁLIE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. OTTO HOFFMANN
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
předseda představenstva |
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
MARIE PITROVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
místopředseda představenstva |
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
KAREL UNGR
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
|
30.04.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|