MICHAL HOMOLKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.03.2024 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
RADEK JANOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.03.2024 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
MARTIN POTĚŠIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.03.2024 |
Adresa: |
37806, 2183811, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 568, sídl. 17. listopadu 568, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
VÁCLAV ŽÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2184061, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, J. K. Tyla, 593 |
|
MICHAL HOMOLKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564 |
|
RADEK JANOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564 |
|
VÁCLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
předseda výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2184061, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, J. K. Tyla, 593, J. K. Tyla 593, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
MICHAL HOMOLKA
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
místopředseda výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
RADEK JANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
člen výboru |
04.06.2019 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
místopředseda výboru |
20.09.2018 |
Adresa: |
38801, 27237362, Strakonice, Blatná, Milčice, 34 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
místopředseda výboru |
20.09.2018 |
Adresa: |
38801, 27237362, Strakonice, Blatná, Milčice, 34, Milčice 34, 38801 Blatná |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
místopředseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8998175, Strakonice, Blatná, Blatná, Písecká, 415 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
místopředseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8998175, Strakonice, Blatná, Blatná, Písecká, 415, Písecká 415, 38801 Blatná |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
místopředseda výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2183773, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564 |
|
VÁCLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
předseda výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2184061, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, J. K. Tyla, 593 |
|
ARNOLD PAVLÍK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
člen výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2183773, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
místopředseda výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
ARNOLD PAVLÍK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
člen výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2183773, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, sídl. 17. listopadu, 564, sídl. 17. listopadu 564, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|
VÁCLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
předseda výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
37806, 2184061, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, J. K. Tyla, 593, J. K. Tyla 593, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
|