Ing. IVO KLAMRT
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2023 |
Adresa: |
50009, 27957071, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Rybova, 1907, 29 |
|
Ing. IVO KLAMRT
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2023 |
Adresa: |
50009, 27957071, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Rybova, 1907, 29, Rybova 1907/29, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
HENDRIKUS BERNARDUS JOZEF WOLTERS
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
7468MJ, Enter, Freriksweg 1 b |
|
HENDRIKUS BERNARDUS JOZEF WOLTERS
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
Enter, Freriksweg 1 b, 7468MJ, Freriksweg 1 b, 7468MJ Enter, Nizozemsko |
|
PETER JOHAN TRAAS
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
29.07.2019 |
Adresa: |
8121RB, Olst, Eikelhofweg 41 |
|
PETER JOHAN TRAAS
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
29.07.2019 |
Adresa: |
Olst, Eikelhofweg 41, 8121RB, Eikelhofweg 41, 8121RB Olst, Nizozemsko |
|
HENDRIKUS BERNARDUS JOZEF WOLTERS
|
Neaktivní
od 29.07.2019
|
jednatel |
11.12.2017 |
Adresa: |
7468MJ, Enter, Freriksweg 1 b |
|
HENDRIKUS BERNARDUS JOZEF WOLTERS
|
Neaktivní
od 29.07.2019
|
jednatel |
11.12.2017 |
Adresa: |
Enter, Freriksweg 1 b, 7468MJ, Freriksweg 1 b, 7468MJ Enter, Nizozemsko |
|
DOUWE HERMANNUS BERNARDUS WOLTERS
|
Neaktivní
od 11.12.2017
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
7468MJ, Enter, Freriksweg 1 B |
|
DOUWE HERMANNUS BERNARDUS WOLTERS
|
Neaktivní
od 11.12.2017
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
Enter, Freriksweg 1 B, 7468MJ, Freriksweg 1 B, 7468MJ Enter, Nizozemsko |
|