Ing. MISCHA LACHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2024 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41, Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ing. MAREK LACH
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
77900, 23251808, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Holubova, 240, 18 |
|
Bc. ČENĚK LACH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41 |
|
Bc. ČENĚK LACH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41, Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ing. MISCHA MAREK LACH
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
Jednatel |
24.01.2024 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41, Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ing. Marek Lach
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
Jednatel |
20.12.2023 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41, Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ing. Marek Lach
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
77900, 23251808, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Holubova, 240, 18, Holubova 240/18, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ing. STANISLAV LACH
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41 |
|
Ing. Stanislav Lach
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
77900, 23250356, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvorského, 74, 41, Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|