MgA. JAN BERGHAUER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852561, Praha, Kamýk, Zdislavická, 722, 6 |
|
VÁCLAV HOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
MILAN ŠINKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
MgA. JAN BERGHAUER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852561, Praha, Kamýk, Zdislavická, 722, 6, Zdislavická 722/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VÁCLAV HOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Milan Šinko
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ELIŠKA BRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
předseda výboru |
27.01.2021 |
Adresa: |
27341, 28090071, Kladno, Brandýsek, Brandýsek, Pod Vinicí, 414 |
|
ELIŠKA BRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
předseda výboru |
27.01.2021 |
Adresa: |
27341, 28090071, Kladno, Brandýsek, Brandýsek, Pod Vinicí, 414, Pod Vinicí 414, 27341 Brandýsek |
|
MARCELA JUDLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
MILAN ŠINKO
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
ELIŠKA BRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
předseda výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
Eliška Brkalová
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
předseda výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARCELA JUDLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Milan Šinko
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ELIŠKA BRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
MARCELA JUDLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
MILAN ŠINKO
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22 |
|
Eliška Brkalová
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARCELA JUDLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Milan Šinko
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
14900, 21821615, Praha, Háje, Brechtova, 825, 22, Brechtova 825/22, Háje, 14900 Praha 4 |
|