TOMÁŠ WARDAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
73701, 5768187, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Akátová, 639, 16 |
|
TOMÁŠ WARDAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
73701, 5768187, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Akátová, 639, 16, Akátová 639/16, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
73701, 76561259, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Strmá, 429 |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
73701, 76561259, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Strmá, 429, Strmá 429, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2017
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73701, 5779375, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1771, 28 |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2017
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73701, 5779375, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1771, 28, Okružní 1771/28, 73701 Český Těšín |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
73701, 5779375, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1771, 28 |
|
MIROSLAVA WARDASOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
73701, 5779375, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1771, 28, Okružní 1771/28, 73701 Český Těšín |
|