Ing. PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
člen představenstva |
31.08.2020 |
Adresa: |
43201, 40464342, Chomutov, Kadaň, Kadaňská Jeseň, 36 |
|
Ing. TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
předseda představenstva |
31.08.2020 |
Adresa: |
26724, 41399439, Beroun, Lážovice, Lážovice, 54 |
|
Ing. PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
člen představenstva |
31.08.2020 |
Adresa: |
43201, 40464342, Chomutov, Kadaň, Kadaňská Jeseň, 36, Kadaňská Jeseň 36, 43201 Kadaň |
|
Ing. TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
předseda představenstva |
31.08.2020 |
Adresa: |
26724, 41399439, Beroun, Lážovice, Lážovice, 54, č.p. 54, 26724 Lážovice |
|
JÁN MALATA
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen představenstva |
11.10.2019 |
Adresa: |
14000, 77876229, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Milevská, 2094, 3 |
|
JÁN MALATA
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen představenstva |
11.10.2019 |
Adresa: |
14000, 77876229, Praha, Krč, Milevská, 2094, 3, Milevská 2094/3, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. FRANTIŠEK MAŠEK
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
75123, 11063815, Přerov, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 147 |
|
Ing. TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2020
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
26724, 41399439, Beroun, Lážovice, Lážovice, 54 |
|
PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 31.08.2020
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
43201, 40464342, Chomutov, Kadaň, Kadaňská Jeseň, 36 |
|
Ing. FRANTIŠEK MAŠEK
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
75123, 11063815, Přerov, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 147, č.p. 147, 75123 Dolní Újezd |
|
Ing. TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2020
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
26724, 41399439, Beroun, Lážovice, Lážovice, 54, č.p. 54, 26724 Lážovice |
|
PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 31.08.2020
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
43201, 40464342, Chomutov, Kadaň, Kadaňská Jeseň, 36, Kadaňská Jeseň 36, 43201 Kadaň |
|
TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
26724, 41399439, Lážovice, Lážovice, 54 |
|
FRANTIŠEK MAŠEK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
75123, 11063815, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 147 |
|
PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
43201, 25927957, Kadaň, Kadaň, Na Strážišti, 1933 |
|
TOMÁŠ CHLASTÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
26724, 41399439, Beroun, Lážovice, Lážovice, 54, č.p. 54, 26724 Lážovice |
|
FRANTIŠEK MAŠEK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
75123, 11063815, Přerov, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 147, č.p. 147, 75123 Dolní Újezd |
|
PETR POPSIMOV
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
Člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
43201, 25927957, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Na Strážišti, 1933, Na Strážišti 1933, 43201 Kadaň |
|