KATEŘINA KUTÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
70030, 3275949, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2384, 161 |
|
KATEŘINA KUTÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
70030, 3275949, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2384, 161, Volgogradská 2384/161, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
KATEŘINA KUTÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
70030, 3279561, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Petruškova, 2756, 47 |
|
Kateřina Kutá
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
70030, 3279561, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Petruškova, 2756, 47, Petruškova 2756/47, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ROSTISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
26705, 15471241, Nižbor, Stradonice, 53 |
|
ROSTISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
26705, 15471241, Beroun, Nižbor, Stradonice, 53, Stradonice 53, 26705 Nižbor |
|
TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
76502, 4145992, Otrokovice, Otrokovice, Havlíčkova, 1282 |
|
TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
76502, 4145992, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Havlíčkova, 1282, Havlíčkova 1282, 76502 Otrokovice |
|