Ing. PETR UČÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22028986, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1034, 54 |
|
TEREZA VALENTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22028960, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58 |
|
PhDr. ZUZANA LANGROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15500, 27946088, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Švejcarovo náměstí, 2694, 4 |
|
Ing. PETR UČÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22028986, Praha, Košíře, Naskové, 1034, 54, Naskové 1034/54, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
TEREZA VALENTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22028960, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58, Naskové 1032/58, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. ZUZANA LANGROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
15500, 27946088, Praha, Stodůlky, Švejcarovo náměstí, 2694, 4, Švejcarovo náměstí 2694/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028994, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Vejražkova, 1035, 36 |
|
ZDENĚK RESSL
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028978, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1033, 56 |
|
TEREZA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028960, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028994, Praha, Košíře, Vejražkova, 1035, 36, Vejražkova 1035/36, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ZDENĚK RESSL
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028978, Praha, Košíře, Naskové, 1033, 56, Naskové 1033/56, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
TEREZA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22028960, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58, Naskové 1032/58, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
LUCIE WOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2016
|
člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028960, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58 |
|
ZDENĚK RESSL
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028978, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1033, 56 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028994, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Vejražkova, 1035, 36 |
|
LUCIE WOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2016
|
člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028960, Praha, Košíře, Naskové, 1032, 58, Naskové 1032/58, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ZDENĚK RESSL
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028978, Praha, Košíře, Naskové, 1033, 56, Naskové 1033/56, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22028994, Praha, Košíře, Vejražkova, 1035, 36, Vejražkova 1035/36, Košíře, 15000 Praha 5 |
|