MATYÁŠ MACHÁČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.01.2024 |
Adresa: |
54221, 21046093, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou, 40, č.p. 40, 54221 Pec pod Sněžkou |
|
Mgr. JAN ŠITINA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22298517, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Letohradská, 369, 3 |
|
MUDr. KAREL CVACHOVEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
16900, 22153713, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, 8. listopadu, 568, 22 |
|
MUDr. KAREL CVACHOVEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
16900, 22153713, Praha, Břevnov, 8. listopadu, 568, 22, 8. listopadu 568/22, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. JAN ŠITINA
|
Neaktivní
od 04.01.2024
|
člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22298517, Praha, Holešovice, Letohradská, 369, 3, Letohradská 369/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. JAN ŠITINA
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
člen představenstva |
12.02.2015 |
Adresa: |
50004, 23829729, Hradec Králové, Kukleny, Jiráskova, 743, 3 |
|
Mgr. Jan Šitina
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
člen představenstva |
12.02.2015 |
Adresa: |
50004, 23829729, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, Jiráskova, 743, 3, Jiráskova 743/3, Kukleny, 50004 Hradec Králové |
|
JANA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
člen představenstva |
17.06.2014 |
Adresa: |
50351, 15855759, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou III, Petra Bezruče, 283 |
|
JANA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
člen představenstva |
17.06.2014 |
Adresa: |
50351, 15855759, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou III, Petra Bezruče, 283, Petra Bezruče 283, Chlumec nad Cidlinou III, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|