Mgr. JAN MĚCH
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2021 |
Adresa: |
62800, 19433361, Brno-město, Brno, Líšeň, Bednaříkova, 2188, 7 |
|
Mgr. JAN MĚCH
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2021 |
Adresa: |
62800, 19433361, Brno-město, Brno, Líšeň, Bednaříkova, 2188, 7, Bednaříkova 2188/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Bc. EVA UHROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
73571, 7951361, Dětmarovice, Dětmarovice, 1032 |
|
Bc. EVA UHROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
73571, 7951361, Karviná, Dětmarovice, Dětmarovice, 1032, č.p. 1032, 73571 Dětmarovice |
|
Mgr. JAN MĚCH
|
Neaktivní
od 11.07.2021
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
73514, 16994370, Orlová, Lutyně, 1. máje, 1270 |
|
Mgr. JAN MĚCH
|
Neaktivní
od 11.07.2021
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
73514, 16994370, Karviná, Orlová, Lutyně, 1. máje, 1270, 1. máje 1270, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Mgr. JAN MĚCH
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
72100, 3390705, Ostrava, Svinov, Mičurinova, 681, 9 |
|
EVA UHROVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73571, 7951361, Dětmarovice, Dětmarovice, 1032 |
|
Mgr. JAN MĚCH
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
72100, 3390705, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Mičurinova, 681, 9, Mičurinova 681/9, Svinov, 72100 Ostrava |
|
EVA UHROVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
73571, 7951361, Karviná, Dětmarovice, Dětmarovice, 1032, č.p. 1032, 73571 Dětmarovice |
|