ROBERT PERBECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2021 |
Adresa: |
28915, 1139304, Nymburk, Kounice, Kounice, 27 |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2021 |
Adresa: |
28915, 1139304, Nymburk, Kounice, Kounice, 27, č.p. 27, 28915 Kounice |
|
Bc. HANA KLEGOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21871582, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Na krčské stráni, 1423, 8 |
|
Bc. HANA KLEGOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21871582, Praha, Krč, Na krčské stráni, 1423, 8, Na krčské stráni 1423/8, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
25210, 75556537, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, V Edenu, 1474 |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
25210, 75556537, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, V Edenu, 1474, V Edenu 1474, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
25101, 28010175, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dančí, 2362, 17 |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
25101, 28010175, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dančí, 2362, 17, Dančí 2362/17, 25101 Říčany |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
25226, 8521085, Kosoř, Kosoř, Dolejší, 203 |
|
ROBERT PERBECKÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
25226, 8521085, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, Dolejší, 203, Dolejší 203, 25226 Kosoř |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
55101, 7284616, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669 |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
55101, 7284616, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669, Hradecká 669, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|