Ing. IVA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
Ing. IVA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
ELIŠKA ANDRLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
Jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
14300, 21940266, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Urbánkova, 3372, 71 |
|
ELIŠKA ANDRLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
Jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
14300, 21940266, Praha, Modřany, Urbánkova, 3372, 71, Urbánkova 3372/71, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ELIŠKA ANDRLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
28522, 11649381, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Na Pohoří, 796 |
|
ELIŠKA ANDRLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
28522, 11649381, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Na Pohoří, 796, Na Pohoří 796, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
VIKTORIA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
Jednatel |
07.10.2015 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
VIKTORIA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
Jednatel |
07.10.2015 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
TEREZA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
50312, 15845753, Hradec Králové, Všestary, Rosnice, 5 |
|
ELIŠKA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
28522, 11649381, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Na Pohoří, 796 |
|
ZBYNĚK KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
TEREZA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
50312, 15845753, Hradec Králové, Všestary, Rosnice, 5, Rosnice 5, 50312 Všestary |
|
ELIŠKA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
28522, 11649381, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Na Pohoří, 796, Na Pohoří 796, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
ZBYNĚK KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
04.07.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
Ing. PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
04.07.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|