MAREK KLIMT
|
Aktivní
|
jednatel |
24.12.2022 |
Adresa: |
26301, 84610654, Příbram, Dobříš, Dobříš, Fričova, 2047 |
|
MAREK KLIMT
|
Aktivní
|
jednatel |
24.12.2022 |
Adresa: |
26301, 84610654, Příbram, Dobříš, Dobříš, Fričova, 2047, Fričova 2047, 26301 Dobříš |
|
MAREK KLIMT
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
26301, 12927091, Příbram, Dobříš, Dobříš, Plk. B. Petroviče, 1024 |
|
MAREK KLIMT
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
26301, 12927091, Příbram, Dobříš, Dobříš, Plk. B. Petroviče, 1024, Plk. B. Petroviče 1024, 26301 Dobříš |
|
NICOLA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
24.05.2015 |
Adresa: |
26301, 41856619, Příbram, Dobříš, Dobříš, Březová, 1946 |
|
NICOLA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
24.05.2015 |
Adresa: |
26301, 41856619, Příbram, Dobříš, Dobříš, Březová, 1946, Březová 1946, 26301 Dobříš |
|
NICOLA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2015
|
jednatel |
05.07.2014 |
Adresa: |
25204, 6259731, Čisovice, Čisovice, 40 |
|
MAREK KLIMT
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
05.07.2014 |
Adresa: |
26301, 12931098, Dobříš, Dobříš, Na Ligruse, 1431 |
|
NICOLA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2015
|
jednatel |
05.07.2014 |
Adresa: |
25204, 6259731, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 40, č.p. 40, 25204 Čisovice |
|
MAREK KLIMT
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
05.07.2014 |
Adresa: |
26301, 12931098, Příbram, Dobříš, Dobříš, Na Ligruse, 1431, Na Ligruse 1431, 26301 Dobříš |
|