DAGMAR FILIPČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49 |
|
DAGMAR FILIPČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49, Slavíkova 4409/49, Poruba, 70800 Ostrava |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74285, 8366519, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Plzeňská, 192 |
|
MARCELA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74285, 8366519, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Plzeňská, 192 |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74285, 8366519, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Plzeňská, 192, Plzeňská 192, 74285 Vřesina |
|
MARCELA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74285, 8366519, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Plzeňská, 192, Plzeňská 192, 74285 Vřesina |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
předseda výboru |
31.07.2015 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49 |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
předseda výboru |
31.07.2015 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49, Slavíkova 4409/49, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARCELA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
člen výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49 |
|
MARCELA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
člen výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49, Slavíkova 4409/49, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARCELA MILÉŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 25701860, Ostrava, Poruba, Vincence Makovského, 4414, 15 |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
předseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70200, 3203034, Ostrava, Přívoz, Hájkova, 655, 3 |
|
ZDENĚK BAJGER
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49 |
|
KAREL JAKUB
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49 |
|
MARCELA MILÉŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 25701860, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Vincence Makovského, 4414, 15, Vincence Makovského 4414/15, Poruba, 70800 Ostrava |
|
TOMÁŠ ZBOŘIL
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
předseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70200, 3203034, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Hájkova, 655, 3, Hájkova 655/3, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
ZDENĚK BAJGER
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
člen výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49, Slavíkova 4409/49, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KAREL JAKUB
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
09.07.2014 |
Adresa: |
70800, 3305546, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 4409, 49, Slavíkova 4409/49, Poruba, 70800 Ostrava |
|