STANISLAV PIZHOV
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
12000, 21751315, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Anny Letenské, 1197, 3 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
12000, 21751315, Praha, Vinohrady, Anny Letenské, 1197, 3, Anny Letenské 1197/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
27.10.2021 |
Adresa: |
19000, 26766621, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 933, 64 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
27.10.2021 |
Adresa: |
19000, 26766621, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 933, 64, Pod Harfou 933/64, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
jednatel |
27.07.2021 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
19000, 26766621, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 933, 64 |
|
STANISLAV PIZHOV
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
19000, 26766621, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 933, 64, Pod Harfou 933/64, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
OLEKSANDRA BLANDINA
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
03056, Kyjev, Polytechnická 5/92 |
|
OLEKSANDRA BLANDINA
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
Kyjev, Polytechnická 5/92, 03056, Polytechnická 5/92, 03056 Kyjev, Ukrajina |
|
OLEKSII IAROSH
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
21.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20273240, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2526 |
|
OLEKSII IAROSH
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
21.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20273240, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2526, Karla Čapka 2526, 41501 Teplice |
|
OLEKSANDRA ZHELIEZNIAKOVA
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
Kiev, Polytechnická 5/92 |
|
OLEKSANDRA ZHELIEZNIAKOVA
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
Kiev, Polytechnická 5/92, Polytechnická 5/92, Kiev, Ukrajina |
|