LUKÁŠ KOŠŤÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2022 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725 |
|
LUKÁŠ KOŠŤÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2022 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725, Nová 725, 66407 Pozořice |
|
MUDr. LENKA KOŠŤÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725 |
|
MUDr. LENKA KOŠŤÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725, Nová 725, 66407 Pozořice |
|
ALEŠ HUDÍK
|
Neaktivní
od 16.05.2022
|
jednatel |
24.12.2015 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725 |
|
ALEŠ HUDÍK
|
Neaktivní
od 16.05.2022
|
jednatel |
24.12.2015 |
Adresa: |
66407, 70835861, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Nová, 725, Nová 725, 66407 Pozořice |
|
MUDr. LENKA KOŠŤÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
67906, 7830238, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 607 |
|
ALEŠ HUDÍK
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
67906, 7830238, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 607 |
|
MUDr. LENKA KOŠŤÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
67906, 7830238, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 607, U Hrubé lípy 607, 67906 Jedovnice |
|
ALEŠ HUDÍK
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
67906, 7830238, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 607, U Hrubé lípy 607, 67906 Jedovnice |
|