Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21692521, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10 |
|
Ing. PETR BARÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
14300, 21937605, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Botevova, 3102, 15 |
|
JUDr. GABRIELA CIHLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21692521, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10 |
|
Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21692521, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10, Keplerova 217/10, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. PETR BARÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
14300, 21937605, Praha, Modřany, Botevova, 3102, 15, Botevova 3102/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. GABRIELA CIHLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21692521, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10, Keplerova 217/10, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
THOMAS WOLFRAM BARES
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
předseda |
26.09.2021 |
Adresa: |
12000, 21753741, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1442, 78 |
|
THOMAS WOLFRAM BARES
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
předseda |
26.09.2021 |
Adresa: |
12000, 21753741, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1442, 78, Mánesova 1442/78, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
místopředseda |
02.12.2016 |
Adresa: |
11800, 21692521, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10 |
|
Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
místopředseda |
02.12.2016 |
Adresa: |
11800, 21692521, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10, Keplerova 217/10, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
místopředseda |
06.04.2016 |
Adresa: |
12800, 22744436, Praha, Nusle, Lumírova, 115, 17 |
|
THOMAS WOLFRAM BARES
|
Neaktivní
od 26.09.2021
|
předseda |
06.04.2016 |
Adresa: |
11800, 21692521, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10 |
|
Ing. PETR BARÁK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21937605, Praha, Modřany, Botevova, 3102, 15 |
|
Ing. GABRIEL FÜLÖPP
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
místopředseda |
06.04.2016 |
Adresa: |
12800, 22744436, Praha, Nusle, Lumírova, 115, 17, Lumírova 115/17, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
THOMAS WOLFRAM BARES
|
Neaktivní
od 26.09.2021
|
předseda |
06.04.2016 |
Adresa: |
11800, 21692521, Praha, Hradčany, Keplerova, 217, 10, Keplerova 217/10, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. PETR BARÁK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21937605, Praha, Modřany, Botevova, 3102, 15, Botevova 3102/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
KAREL DUDYCH
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
předseda |
13.08.2014 |
Adresa: |
16300, 26141833, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
místopředseda |
13.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22178554, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Eliášova, 468, 30 |
|
Ing. LUDĚK PILNÝ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
člen |
13.08.2014 |
Adresa: |
16300, 26141833, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62 |
|
KAREL DUDYCH
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
předseda |
13.08.2014 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
místopředseda |
13.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22178554, Praha, Bubeneč, Eliášova, 468, 30, Eliášova 468/30, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. LUDĚK PILNÝ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
člen |
13.08.2014 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|