PETR GLOMB
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
25204, 6259383, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 4 |
|
PETR GLOMB
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
25204, 6259383, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 4, č.p. 4, 25204 Čisovice |
|
PETR GLOMB
|
Neaktivní
od 04.04.2020
|
jednatel |
22.01.2020 |
|
PETR GLOMB
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
25210, 6257704, Čisovice, Bojov, 26 |
|
PETR GLOMB
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
25210, 25126610, Praha-západ, Čisovice, Bojov, Bojov č.ev. 26, 25210 Čisovice |
|
VÁCLAV KUBEC
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
13.02.2015 |
Adresa: |
26901, 8662321, Rakovník, Rakovník II, Pod Václavem, 2087 |
|
VÁCLAV KUBEC
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
13.02.2015 |
Adresa: |
26901, 8662321, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Václavem, 2087, Pod Václavem 2087, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
ZUZANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2015
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
26901, 8656312, Rakovník, Rakovník II, Bratří Burianů, 1477 |
|
ZUZANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2015
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
26901, 8656312, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Bratří Burianů, 1477, Bratří Burianů 1477, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|