IVAN KHIMCHENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2021 |
Adresa: |
Lviv, Hrabovskoho 18/10 |
|
IVAN KHIMCHENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2021 |
Adresa: |
Lviv, Hrabovskoho 18/10, Hrabovskoho 18/10, Lviv, Ukrajina |
|
ISTVÁN RÁDAI
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
5667, Kunágota, Dózsa u.131 |
|
ISTVÁN RÁDAI
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
Kunágota, Dózsa u.131, 5667, Dózsa u.131, 5667 Kunágota, Maďarsko |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
RENATA BOBÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
Jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
76311, 4126998, Zlín, Lípa, Lípa, 56 |
|
RENATA BOBÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
Jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
76311, 4126998, Zlín, Lípa, Lípa, 56, č.p. 56, 76311 Lípa |
|
RENATA BOBÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
Jednatel |
24.08.2017 |
Adresa: |
76001, 4158130, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko I, 296 |
|
RENATA BOBÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
Jednatel |
24.08.2017 |
Adresa: |
76001, 4158130, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko I, 296, Boněcko I 296, Příluky, 76001 Zlín |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
Jednatel |
31.07.2016 |
Adresa: |
76001, 4158130, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko I, 296 |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
Jednatel |
31.07.2016 |
Adresa: |
76001, 4158130, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko I, 296, Boněcko I 296, Příluky, 76001 Zlín |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2016
|
Jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
76001, 4235282, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3056 |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2016
|
Jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
76001, 4235282, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3056, třída Tomáše Bati 3056, 76001 Zlín |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
68801, 25454323, Uherský Brod, Uherský Brod, Neradice, 2324 |
|
DANA HOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
76005, 4250371, Zlín, Zlín, Česká, 4754 |
|
RENATA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
68801, 25454323, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Neradice, 2324, Neradice 2324, 68801 Uherský Brod |
|
DANA HOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
76005, 4250371, Zlín, Zlín, Zlín, Česká, 4754, Česká 4754, 76005 Zlín |
|