JAN KUFEL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
73532, 14245329, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736, Michálkovická 1736, 73532 Rychvald |
|
JAN KUFEĹ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
73532, 14245329, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736 |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2014 |
Adresa: |
17000, 22299831, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 481, 24 |
|
JAN KUFEĹ
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
73532, 14245329, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736, Michálkovická 1736, 73532 Rychvald |
|
Ing. ADAM MRŠTÍK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
29.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3242269, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 493, 66 |
|
Ing. ADAM MRŠTÍK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
29.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3242269, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 493, 66, Jubilejní 493/66, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2024
|
jednatel |
29.08.2014 |
Adresa: |
17000, 22299831, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 481, 24, Milady Horákové 481/24, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|