ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21750700, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1128, 47 |
|
ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.10.2021 |
Adresa: |
12000, 21750700, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1128, 47, Vinohradská 1128/47, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL HRONEK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22427139, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1 |
|
PAVEL HRONEK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1, Kukelská 903/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen správní rady |
26.11.2017 |
Adresa: |
12000, 21739579, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Rumunská, 22, 28 |
|
ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen správní rady |
26.11.2017 |
Adresa: |
12000, 21739579, Praha, Vinohrady, Rumunská, 22, 28, Rumunská 22/28, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
člen správní rady |
07.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22395229, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6 |
|
ADÉLA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
člen správní rady |
07.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22395229, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6, Černého 427/6, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
ADÉLA CULKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
člen správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395229, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6 |
|
ZDENĚK RERYCH
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395636, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Bínova, 534, 12 |
|
ADÉLA CULKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
člen správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395229, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6, Černého 427/6, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
ZDENĚK RERYCH
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen správní rady |
20.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395636, Praha, Střížkov, Bínova, 534, 12, Bínova 534/12, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|