LUKÁŠ PETŘÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
JIŘÍ MICHAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
ALENA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
LUKÁŠ PETŘÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JIŘÍ MICHAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ALENA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
RADEK NOŽKA
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
člen výboru |
13.09.2020 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
RADEK NOŽKA
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
člen výboru |
13.09.2020 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
RADEK NOŽKA
|
Neaktivní
od 13.09.2020
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
56164, 17984041, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, U Borku, 656 |
|
RADEK NOŽKA
|
Neaktivní
od 13.09.2020
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
56164, 17984041, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, U Borku, 656, U Borku 656, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
JAN PETRIK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
26701, 27713822, Beroun, Králův Dvůr, Levín, 112 |
|
JAN PETRIK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
26701, 27713822, Beroun, Králův Dvůr, Levín, 112, Levín 112, 26701 Králův Dvůr |
|
JAN PETRIK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha 10, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
MIROSLAV ŠAJNER
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
předseda výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
ALENA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16 |
|
JAN PETRIK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MIROSLAV ŠAJNER
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
předseda výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ALENA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
10100, 22660313, Praha, Vršovice, Na spojce, 527, 16, Na spojce 527/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|