GIUSEPPINA PIETRONIGRO
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.02.2023 |
Adresa: |
Santa Maria Capua Vetere, Via Antonio Indaco 12 |
|
GIUSEPPINA PIETRONIGRO
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.02.2023 |
Adresa: |
Santa Maria Capua Vetere, Via Antonio Indaco 12, Via Antonio Indaco 12, Santa Maria Capua Vetere, Itálie |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
předseda správní rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
27061, 21348723, Kladno, Lány, Vašírov |
|
JUDr. PETR HARMACH
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
člen správní rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21706026, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 799, 48 |
|
JUDr. PETR HARMACH
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
člen správní rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21706026, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 799, 48, Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
předseda správní rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
27061, 21348723, Kladno, Lány, Vašírov, Vašírov č.ev. 2, 27061 Lány |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
Člen správní rady |
04.12.2015 |
Adresa: |
27061, 21348723, Lány, Vašírov |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
Člen správní rady |
04.12.2015 |
Adresa: |
27061, 21348723, Kladno, Lány, Vašírov, Vašírov č.ev. 2, 27061 Lány |
|
TAMARA STANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen správní rady |
14.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21777918, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Táboritská, 1072, 5 |
|
JUDr. PETR HARMACH
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
předseda správní rady |
14.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21706026, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 799, 48 |
|
TAMARA STANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen správní rady |
14.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21777918, Praha, Žižkov, Táboritská, 1072, 5, Táboritská 1072/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. PETR HARMACH
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
předseda správní rady |
14.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21706026, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 799, 48, Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|