TATJANA BEINARE
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
Daugavpils, Valkas 4 |
|
TATJANA BEINARE
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
Daugavpils, Valkas 4, Valkas 4, Daugavpils, Lotyšsko |
|
LUCIE ŠŤÁHLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25303, 26586916, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 370 |
|
LUCIE ŠŤÁHLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25303, 26586916, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 370, Střední 370, 25303 Chýně |
|
LUCIE ŠŤÁHLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
25301, 26586916, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 370 |
|
LUCIE ŠŤÁHLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
25303, 26586916, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 370, Střední 370, 25303 Chýně |
|
NATÁLIE HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
29301, 21252238, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1158 |
|
NATÁLIE HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
29301, 21252238, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1158, 17. listopadu 1158, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
NATÁLIE HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
29428, 12600873, Chotětov, Chotětov, 9. května, 184 |
|
NATÁLIE HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
29428, 12600873, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, 9. května, 184, 9. května 184, 29428 Chotětov |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
18.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
18.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|