Ing. MILOŠ ŠIVARA
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
statutární ředitel |
14.05.2019 |
Adresa: |
17000, 27783782, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1590, 29 |
|
Ing. MILOŠ ŠIVARA
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
statutární ředitel |
14.05.2019 |
Adresa: |
17000, 27783782, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1590, 29, Na Maninách 1590/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ SAUER
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
statutární ředitel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25001, 41449045, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Generála Strankmüllera, 1600 |
|
JIŘÍ SAUER
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
statutární ředitel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25001, 41449045, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Generála Strankmüllera, 1600, Generála Strankmüllera 1600, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
DANIEL HROMÁDKO
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
statutární ředitel |
21.10.2014 |
Adresa: |
25210, 28253671, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Skalecká, 1372 |
|
DANIEL HROMÁDKO
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
statutární ředitel |
21.10.2014 |
Adresa: |
25210, 28253671, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Skalecká, 1372, Skalecká 1372, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. VILÉM DOSTÁL
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
statutární ředitel |
19.08.2014 |
Adresa: |
27354, 1297775, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98 |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
statutární ředitel |
19.08.2014 |
Adresa: |
27354, 1297775, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98, Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice |
|