DAVID PLAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2019 |
Adresa: |
74801, 78550874, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 2073, 8 |
|
DAVID PLAČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2019 |
Adresa: |
74801, 78550874, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 2073, 8, Hrnčířská 2073/8, 74801 Hlučín |
|
MARTIN ČAJKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
72200, 3169138, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Na Valech, 5519, 30 |
|
MARTIN ČAJKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
72200, 3169138, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Na Valech, 5519, 30, Na Valech 5519/30, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
DAVID PLAČEK
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
jednatel |
09.08.2018 |
Adresa: |
74716, 4294149, Opava, Hať, Hať, Lipová, 724, 231a |
|
DAVID PLAČEK
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
jednatel |
09.08.2018 |
Adresa: |
74716, 4294149, Opava, Hať, Hať, Lipová, 724, 231a, Lipová 724/231a, 74716 Hať |
|
DAVID PLAČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
74716, 4294149, Hať, Hať, Lipová, 724, 231a |
|
DAVID PLAČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
74716, 4294149, Opava, Hať, Hať, Lipová, 724, 231a, Lipová 724/231a, 74716 Hať |
|
Ing. PAVEL KUCHTA
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
72400, 26433346, Ostrava, Stará Bělá, Klečkova, 1184, 20 |
|
Ing. PAVEL KUCHTA
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
72400, 26433346, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Klečkova, 1184, 20, Klečkova 1184/20, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|