JAN HIPPMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2023 |
Adresa: |
39301, 82914460, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 63 |
|
JAN HIPPMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2023 |
Adresa: |
39301, 82914460, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 63, č.p. 63, 39301 Nová Buková |
|
Ing. MICHAELA HIPPMANNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
39301, 82914460, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 63 |
|
Ing. MICHAELA HIPPMANNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
39301, 82914460, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 63, č.p. 63, 39301 Nová Buková |
|
Ing. MICHAELA HIPPMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
39301, 20088345, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 24 |
|
Ing. MICHAELA HIPPMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
39301, 20088345, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 24, č.p. 24, 39301 Nová Buková |
|
Ing. MICHAELA KŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20088345, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 24 |
|
Ing. MICHAELA KŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20088345, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 24, č.p. 24, 39301 Nová Buková |
|
Ing. MICHAELA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
39301, 20088345, Nová Buková, Nová Buková, 24 |
|
Ing. MICHAELA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
39301, 20088345, Pelhřimov, Nová Buková, Nová Buková, 24, č.p. 24, 39301 Nová Buková |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha 8, Libeň, Lindnerova, 998, 6 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6, Lindnerova 998/6, Libeň, 18000 Praha 8 |
|