MICHAL MARTINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
53002, 7709404, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Wolkerova, 2070 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
53002, 7709404, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Wolkerova, 2070, Wolkerova 2070, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
ONDŘEJ MALÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21770107, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeronýmova, 325, 7 |
|
LUKÁŠ MALÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21770107, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeronýmova, 325, 7 |
|
ONDŘEJ MALÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21770107, Praha, Žižkov, Jeronýmova, 325, 7, Jeronýmova 325/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LUKÁŠ MALÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21770107, Praha, Žižkov, Jeronýmova, 325, 7, Jeronýmova 325/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
16000, 22182233, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Uralská, 770, 6 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
16000, 22182233, Praha, Bubeneč, Uralská, 770, 6, Uralská 770/6, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22614869, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 1295, 25 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22614869, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 1295, 25, Na Třebešíně 1295/25, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
19000, 22542116, Praha 9, Vysočany, Spojovací, 190, 15 |
|
MICHAL MARTINEK
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
25.08.2014 |
Adresa: |
19000, 22542116, Praha, Vysočany, Spojovací, 190, 15, Spojovací 190/15, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|