Ing. JIŘÍ BARBOŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
60200, 19169647, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 390, 12 |
|
Ing. JIŘÍ BARBOŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
60200, 19169647, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 390, 12, Údolní 390/12, Veveří, 60200 Brno |
|
ONDŘEJ BEZDĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
68801, 4991664, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Havřice, Zauličí, 118 |
|
ONDŘEJ BEZDĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
68801, 4991664, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Havřice, Zauličí, 118, Zauličí 118, Havřice, 68801 Uherský Brod |
|
JAN PANČOCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
76001, 4157664, Zlín, Zlín, Příluky, Pekárenská, 240 |
|
JAN PANČOCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
76001, 4157664, Zlín, Zlín, Příluky, Pekárenská, 240, Pekárenská 240, Příluky, 76001 Zlín |
|
JAN PANČOCHA
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
76001, 4243943, Zlín, Zlín, Dukelská, 3975 |
|
ONDŘEJ BEZDĚK
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
76302, 3874974, Karlovice, Karlovice, 15 |
|
JAN PANČOCHA
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
76001, 4243943, Zlín, Zlín, Zlín, Dukelská, 3975, Dukelská 3975, 76001 Zlín |
|
ONDŘEJ BEZDĚK
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
76302, 3874974, Zlín, Karlovice, Karlovice, 15, č.p. 15, 76302 Karlovice |
|