JAN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2024 |
Adresa: |
25262, 27269124, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Edvarda Beneše, 867, Edvarda Beneše 867, 25262 Horoměřice |
|
BOYKO NAYDENOV TCHAKAROV
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2024 |
Adresa: |
Gießhübl, Gartengasse 11, 2372, Gartengasse 11, 2372 Gießhübl, Rakousko |
|
PETR JULIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2021 |
Adresa: |
25301, 12760650, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jabloňová, 362 |
|
SŁAWOMIR FRANCISZEK NITEK
|
Neaktivní
od 20.02.2024
|
Jednatel |
12.06.2023 |
Adresa: |
Szczecin, Poprzeczna 10, 71742, Poprzeczna 10, 71742 Szczecin, Polsko |
|
PETR JULIŠ
|
Neaktivní
od 12.06.2023
|
Jednatel |
10.11.2021 |
Adresa: |
25301, 12760650, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jabloňová, 362, Jabloňová 362, 25301 Hostivice |
|
Action Holding B.V.
|
Neaktivní
od 10.11.2021
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
1681PG, Zwaagdijk -Oost, Perenmarkt 15 |
|
Action Holding B.V.
|
Neaktivní
od 10.11.2021
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
Zwaagdijk -Oost, Perenmarkt 15, 1681PG, Perenmarkt 15, 1681PG Zwaagdijk -Oost, Nizozemsko |
|
TMF Management Services s.r.o.
24769631 |
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
04.06.2015 |
Adresa: |
14000, 21954445, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Štětkova, 1638, 18 |
|
TMF Management Services s.r.o.
24769631 |
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
04.06.2015 |
Adresa: |
14000, 21954445, Praha, Nusle, Štětkova, 1638, 18, Štětkova 1638/18, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR PURDJAK
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
19600, 28172329, Praha 9, Třeboradice, Englerova, 318, 14 |
|
PETR PURDJAK
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
19600, 28172329, Praha, Třeboradice, Englerova, 318, 14, Englerova 318/14, Třeboradice, 19600 Praha 9 |
|