VLADIMÍR VOKÁL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ KOCMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. EVA PECHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
VLADIMÍR VOKÁL
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2020 |
Adresa: |
10000, 22669574, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154 |
|
PETRA VLASÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22610472, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kralická, 962, 14 |
|
Ing. EVA PECHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22669574, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154 |
|
VLADIMÍR VOKÁL
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen výboru |
20.05.2020 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
VLADIMÍR VOKÁL
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
člen výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
28002, 21163243, Kolín, Kolín, Kolín II, Benešova, 754 |
|
VLADIMÍR VOKÁL
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
člen výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
28002, 21163243, Kolín, Kolín, Kolín II, Benešova, 754, Benešova 754, Kolín II, 28002 Kolín |
|
PETRA VLASÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
předseda výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22610472, Praha, Strašnice, Kralická, 962, 14, Kralická 962/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. EVA PECHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
místopředseda výboru |
01.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
DANA KOCMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
předseda výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22669574, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154 |
|
DANIEL BROŽEK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
místopředseda výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22655905, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, 28. pluku, 119, 33 |
|
KAREL ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
člen výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22669574, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154 |
|
DANA KOCMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
předseda výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
DANIEL BROŽEK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
místopředseda výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22655905, Praha, Vršovice, 28. pluku, 119, 33, 28. pluku 119/33, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
KAREL ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
člen výboru |
29.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22669574, Praha, Vršovice, Ruská, 1230, 154, Ruská 1230/154, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|