TOMÁŠ FÜRST
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2023 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2023 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2023 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.12.2022 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
TOMÁŠ FÜRST
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
člen výboru |
30.12.2022 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39801, 5507171, Písek, Mirotice, Mirotice, Stroupežnického, 230 |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39801, 5507171, Písek, Mirotice, Mirotice, Stroupežnického, 230, Stroupežnického 230, 39801 Mirotice |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
TOMÁŠ FÜRST
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LADISLAV ŠABAT
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
ANETA PÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
LUKÁŠ KURZ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
LADISLAV ŠABAT
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
ANETA PÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LUKÁŠ KURZ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
ANETA PÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
LADISLAV ŠABAT
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
ANETA PÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LADISLAV ŠABAT
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
JITKA WUDY
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
25.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
JITKA WUDY
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
25.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
JITKA RUDOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
LUKÁŠ KURZ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
JITKA RUDOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
LUKÁŠ KURZ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
INA LÖFFELMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
08.09.2017 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
INA LÖFFELMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
08.09.2017 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
MARTIN PALCÚT
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
14.12.2016 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
MARTIN PALCÚT
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
14.12.2016 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
MARTIN PALCÚT
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 5543835, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Otakara Jeremiáše, 2239 |
|
Ing. KATEŘINA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 27562450, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Neklanova, 349 |
|
MgA. KLÁRA POLATOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
MARTIN PALCÚT
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 5543835, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Otakara Jeremiáše, 2239, Otakara Jeremiáše 2239, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. KATEŘINA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 27562450, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Neklanova, 349, Neklanova 349, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
MgA. KLÁRA POLATOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. LUCIE NÉMETH
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
14.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5528020, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Lázeňská, 642, 28 |
|
Ing. LUCIE NÉMETH
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
14.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5528020, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Lázeňská, 642, 28, Lázeňská 642/28, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. LUCIE KUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
04.09.2015 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
Mgr. LUCIE KUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
04.09.2015 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. BLANKA DEMANGEON
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
13.10.2014 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396 |
|
Ing. BLANKA DEMANGEON
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
13.10.2014 |
Adresa: |
39701, 42587468, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Nezamyslova, 396, Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Blanka Demangeon
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
39701, 27686825, Písek, Václavské předměstí, U papírny, 358 |
|
Mgr. LUCIE KUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
38701, 20179171, Volyně, Volyně, Pod Malsičkou, 645 |
|
Ing. LUCIE JANUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
39701, 5528020, Písek, Budějovické Předměstí, Lázeňská, 642, 28 |
|
Ing. Blanka Demangeon
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
39701, 27686825, Písek, Písek, Václavské Předměstí, U Papírny, 358, U Papírny 358, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. LUCIE KUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
38701, 20179171, Strakonice, Volyně, Volyně, Pod Malsičkou, 645, Pod Malsičkou 645, 38701 Volyně |
|
Ing. LUCIE JANUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen výboru |
01.10.2014 |
Adresa: |
39701, 5528020, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Lázeňská, 642, 28, Lázeňská 642/28, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|