Ing. JAROSLAV BRODSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
74706, 74289551, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 1509, 20 |
|
Ing. JAROSLAV BRODSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
74706, 74289551, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 1509, 20, Josefská 1509/20, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Bc. JAKUB KRAHULEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
14000, 74939718, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Nuselská, 1564, 126 |
|
Bc. JAKUB KRAHULEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
14000, 74939718, Praha, Michle, Nuselská, 1564, 126, Nuselská 1564/126, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV BRODSKÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836, 32 |
|
Ing. Jaroslav Brodský
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836, 32, Dostojevského 1836/32, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVLÍNA BRODSKÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2022
|
Jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
74706, 74289551, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 1509, 20 |
|
PAVLÍNA BRODSKÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2022
|
Jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
74706, 74289551, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 1509, 20, Josefská 1509/20, Kylešovice, 74706 Opava |
|
PAVLÍNA BRODSKÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836, 32 |
|
PAVLÍNA BRODSKÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836, 32, Dostojevského 1836/32, Předměstí, 74601 Opava |
|