Ing. DANIEL ZÁBLACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.08.2021 |
Adresa: |
69163, 75483408, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Skalka, 641 |
|
Ing. DANIEL ZÁBLACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.08.2021 |
Adresa: |
69163, 75483408, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Skalka, 641, Skalka 641, 69163 Velké Němčice |
|
JUDr. Ing. Mgr. LIBOR LUKÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22175598, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8 |
|
JUDr. Ing. Mgr. LIBOR LUKÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22175598, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8, Gotthardská 28/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Ing. Mgr. LIBOR LUKÁŠEK
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
09.05.2016 |
Adresa: |
59101, 3409996, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Okružní, 1956, 48 |
|
Ing. DANIEL ZÁBLACKÝ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
Jednatel |
09.05.2016 |
Adresa: |
69163, 10161988, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Osvobození, 482 |
|
JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
09.05.2016 |
Adresa: |
59101, 3409996, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Okružní, 1956, 48, Okružní 1956/48, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. DANIEL ZÁBLACKÝ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
Jednatel |
09.05.2016 |
Adresa: |
69163, 10161988, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Osvobození, 482, Osvobození 482, 69163 Velké Němčice |
|
PETR KŘIVONOŽKA
|
Neaktivní
od 09.05.2016
|
|
31.12.2014 |
Adresa: |
15521, 27782981, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Sazovická, 454, 15 |
|
PETR KŘIVONOŽKA
|
Neaktivní
od 09.05.2016
|
|
31.12.2014 |
Adresa: |
15521, 27782981, Praha, Zličín, Sazovická, 454, 15, Sazovická 454/15, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Petr Křivonožka
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
11800, 21700125, Praha 1, Tržiště, 519, 22 |
|
ONDŘEJ KRYM
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
16000, 22291873, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 713, 25 |
|
Petr Křivonožka
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
11800, 21700125, Praha, Malá Strana, Tržiště, 519, 22, Tržiště 519/22, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ONDŘEJ KRYM
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
16000, 22291873, Praha, Vokovice, Tobrucká, 713, 25, Tobrucká 713/25, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|