JANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21936200, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, K Orionce, 1844, 6 |
|
JANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21936200, Praha, Modřany, K Orionce, 1844, 6, K Orionce 1844/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JANA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
Jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
14300, 21936200, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, K Orionce, 1844, 6 |
|
JANA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
Jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
14300, 21936200, Praha, Modřany, K Orionce, 1844, 6, K Orionce 1844/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MARTINA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
16100, 25601164, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Na Padesátníku IV, 645, 15 |
|
MARTINA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
16100, 25601164, Praha, Liboc, Na Padesátníku IV, 645, 15, Na Padesátníku IV 645/15, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
JANA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
Jednatel |
24.10.2014 |
Adresa: |
27303, 11356677, Stochov, Stochov, Jaroslava Šípka, 435 |
|
JANA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
Jednatel |
24.10.2014 |
Adresa: |
27303, 11356677, Kladno, Stochov, Stochov, Jaroslava Šípka, 435, Jaroslava Šípka 435, 27303 Stochov |
|