REGINA ŠTYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
předseda výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
člen výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
RENATA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
člen výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
REGINA ŠTYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
předseda výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
člen výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
RENATA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
člen výboru |
01.11.2021 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
VYACHESLAV MALAKHOV
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
předseda výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
JAKUB VYMĚTAL
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
člen výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
člen výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
VYACHESLAV MALAKHOV
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
předseda výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
JAKUB VYMĚTAL
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
člen výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
člen výboru |
11.03.2020 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
VYACHESLAV MALAKHOV
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
předseda výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
14000, 21967580, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pujmanové, 877, 35 |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
člen výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1 |
|
JAKUB VYMĚTAL
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
člen výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
16300, 22723838, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1332, 30 |
|
VYACHESLAV MALAKHOV
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
předseda výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
14000, 21967580, Praha, Podolí, Pujmanové, 877, 35, Pujmanové 877/35, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
ANDREA SIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
člen výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
28924, 18261035, Nymburk, Milovice, Milovice, Školská, 220, 1, Školská 220/1, 28924 Milovice |
|
JAKUB VYMĚTAL
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
člen výboru |
30.10.2014 |
Adresa: |
16300, 22723838, Praha, Řepy, Makovského, 1332, 30, Makovského 1332/30, Řepy, 16300 Praha 6 |
|