ANDREJ VÁRADY
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2023 |
Adresa: |
27601, 11669756, Mělník, Mělník, Mělník, Hraniční, 1179, 13 |
|
Andrej Várady
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2023 |
Adresa: |
27601, 11669756, Mělník, Mělník, Mělník, Hraniční, 1179, 13, Hraniční 1179/13, 27601 Mělník |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
27601, 11685875, Mělník, Mělník, Mělník, Zborovské nám., 2813 |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
27601, 11685875, Mělník, Mělník, Mělník, Zborovské nám., 2813, Zborovské nám. 2813, 27601 Mělník |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
27601, 26253470, Mělník, Mělník, Mělník, Vodárenská, 3709 |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
27601, 26253470, Mělník, Mělník, Mělník, Vodárenská, 3709, Vodárenská 3709, 27601 Mělník |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
27601, 74173162, Mělník, Mělník, Mělník, Hraniční, 4094 |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
27601, 74173162, Mělník, Mělník, Mělník, Hraniční, 4094, Hraniční 4094, 27601 Mělník |
|
ANDREJ VÁRADY
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
27601, 11669756, Mělník, Mělník, Hraniční, 1179, 13 |
|
Andrej Várady
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
27601, 11669756, Mělník, Mělník, Mělník, Hraniční, 1179, 13, Hraniční 1179/13, 27601 Mělník |
|