MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
20.01.2023 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11 |
|
MICHAL BIČ
|
Aktivní
|
místopředseda |
20.01.2023 |
Adresa: |
62800, 19432542, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2106, 8 |
|
Mgr. SYLVA TŮNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
20.01.2023 |
Adresa: |
62800, 27999939, Brno-město, Brno, Líšeň, Sedláčkova, 2902, 12 |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
20.01.2023 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11, Vážného 17/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MICHAL BIČ
|
Aktivní
|
místopředseda |
20.01.2023 |
Adresa: |
62800, 19432542, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2106, 8, Zikova 2106/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. SYLVA TŮNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
20.01.2023 |
Adresa: |
62800, 27999939, Brno-město, Brno, Líšeň, Sedláčkova, 2902, 12, Sedláčkova 2902/12, Líšeň, 62800 Brno |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
předseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11 |
|
MICHAL BIČ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 19432542, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2106, 8 |
|
Mgr. SYLVA TŮNOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
člen |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 27999939, Brno-město, Brno, Líšeň, Sedláčkova, 2902, 12 |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
předseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11, Vážného 17/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MICHAL BIČ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 19432542, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2106, 8, Zikova 2106/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. SYLVA TŮNOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
člen |
24.04.2019 |
Adresa: |
62800, 27999939, Brno-město, Brno, Líšeň, Sedláčkova, 2902, 12, Sedláčkova 2902/12, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
62500, 41405790, Brno-město, Brno, Bohunice, Studentská, 797, 3 |
|
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
62500, 41405790, Brno-město, Brno, Bohunice, Studentská, 797, 3, Studentská 797/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11 |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
62100, 19492448, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 17, 11, Vážného 17/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
předseda |
28.11.2014 |
Adresa: |
60200, 19105215, Brno, Staré Brno, Hybešova, 278, 37 |
|
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
28.11.2014 |
Adresa: |
69301, 25647296, Kurdějov, Kurdějov, 16 |
|
ROMAN OBERFRANC
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
místopředseda |
28.11.2014 |
Adresa: |
66443, 24691674, Želešice, Želešice, Školní, 230 |
|
MIROSLAVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
předseda |
28.11.2014 |
Adresa: |
60200, 19105215, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 278, 37, Hybešova 278/37, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Mgr. Jindřich Vobořil
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
28.11.2014 |
Adresa: |
69301, 25647296, Břeclav, Kurdějov, Kurdějov, 16, č.p. 16, 69301 Kurdějov |
|
ROMAN OBERFRANC
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
místopředseda |
28.11.2014 |
Adresa: |
66443, 24691674, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Školní, 230, Školní 230, 66443 Želešice |
|