RICHARD HORÁK
|
Neaktivní
od 14.12.2021
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
69701, 13690558, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Nerudova, 251, 11 |
|
RICHARD HORÁK
|
Neaktivní
od 14.12.2021
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
69701, 13690558, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Nerudova, 251, 11, Nerudova 251/11, 69701 Kyjov |
|
RICHARD HORÁK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
69649, 13643487, Žádovice, Žádovice, 46 |
|
JOSEF ZELINKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
69701, 42566690, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 1395, 66 |
|
KAMIL BREJCHA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
12000, 21755795, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1675, 52 |
|
RICHARD HORÁK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
69649, 13643487, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 46, č.p. 46, 69649 Žádovice |
|
JOSEF ZELINKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
69701, 42566690, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 1395, 66, Brandlova 1395/66, 69701 Kyjov |
|
KAMIL BREJCHA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
12000, 21755795, Praha, Vinohrady, Polská, 1675, 52, Polská 1675/52, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|