IVAN TYMYK
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.08.2024 |
Adresa: |
27716, 2121565, Mělník, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272, Kostelecká 272, 27716 Všetaty |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
19600, 22412514, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 802, 10 |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
19600, 22412514, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 802, 10, Ke stadionu 802/10, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
GOR HARUTYUNYAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
19900, 75261651, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Kadečkové, 774, 8 |
|
GOR HARUTYUNYAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
19900, 75261651, Praha, Letňany, Kadečkové, 774, 8, Kadečkové 774/8, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
IVAN TYMYK
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272 |
|
IVAN ROMANOVYČ TYMYK
|
Neaktivní
od 06.08.2024
|
člen výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
27716, 2121565, Mělník, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272, Kostelecká 272, 27716 Všetaty |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místopředseda výboru |
13.01.2016 |
Adresa: |
19600, 25065874, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 857, 63 |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místopředseda výboru |
13.01.2016 |
Adresa: |
19600, 25065874, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 857, 63, Cukrovarská 857/63, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
místopředseda výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272 |
|
GOR HARUTYUNYAN
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
předseda výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272 |
|
ONDŘEJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
místopředseda výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Mělník, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272, Kostelecká 272, 27716 Všetaty |
|
GOR HARUTYUNYAN
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
předseda výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Mělník, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272, Kostelecká 272, 27716 Všetaty |
|
IVAN TYMYK
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
člen výboru |
19.11.2014 |
Adresa: |
27716, 2121565, Mělník, Všetaty, Všetaty, Kostelecká, 272, Kostelecká 272, 27716 Všetaty |
|