PETRA KRUBERTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
34521, 42676495, Domažlice, Meclov, Meclov, 210 |
|
VLADIMÍRA MAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
34401, 6894500, Domažlice, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova, 182 |
|
VLADIMÍRA MAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
34401, 6894500, Domažlice, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova, 182, Masarykova 182, Bezděkovské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
PETRA KRUBERTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2023
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
34521, 42676495, Domažlice, Meclov, Meclov, 210, č.p. 210, 34521 Meclov |
|
Ing. JAROSLAV SLIVONĚ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
34401, 26840278, Domažlice, Týnské Předměstí, Luženická, 669 |
|
Ing. RADEK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
32600, 24506303, Plzeň, Východní Předměstí, U Hvězdárny, 1010, 3 |
|
Ing. JAROSLAV SLIVONĚ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
34401, 26840278, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Luženická, 669, Luženická 669, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. RADEK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
32600, 24506303, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Hvězdárny, 1010, 3, U Hvězdárny 1010/3, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|