JAN PADALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
69602, 13528611, Ratíškovice, Ratíškovice, U Radnice, 1300 |
|
JAN PADALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
69602, 13528611, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, U Radnice, 1300, U Radnice 1300, 69602 Ratíškovice |
|
RADEK KRIST
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
jednatel |
18.01.2018 |
Adresa: |
69605, 13467841, Hodonín, Milotice, Milotice, Školní, 72 |
|
RADEK KRIST
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
jednatel |
18.01.2018 |
Adresa: |
69605, 13467841, Hodonín, Milotice, Milotice, Školní, 72, Školní 72, 69605 Milotice |
|
RADEK KRIST
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
69605, 13467778, Milotice, Milotice, Školní, 65 |
|
RADEK KRIST
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
jednatel |
27.02.2015 |
Adresa: |
69605, 13467778, Hodonín, Milotice, Milotice, Školní, 65, Školní 65, 69605 Milotice |
|
RADIM DOBEŠ
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
69602, 13525689, Ratíškovice, Ratíškovice, Zlaté písky, 977 |
|
RADIM DOBEŠ
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
69602, 13525689, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Zlaté písky, 977, Zlaté písky 977, 69602 Ratíškovice |
|